Entreprise : ANDREA - SIREN 341 778 710
Identité
Dénomination
ANDREA
SIREN (siège)
341 778 710
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1987
Début d’activité
20/05/1987
Date de fin de la personne morale
21/07/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ET GESTION DE PARTS DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENTS IMMO BILIERS
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
8 IMP DU BRANDEAU 85300 CHALLANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
L'ALLINEC JEAN-PHILIPPE , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Challans
Nom, Prénom(s)
L'ALLINEC MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
LEBRUN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Verrieres-Le-Buisson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/1987
Siret
34177871000028
Enseigne
ANDREA
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION DE PARTS DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENTS IMMO BILIERS
Autres Activités
ACQUISITION ET GESTION DE PARTS DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENTS IMMO BILIERS
Adresse
8 IMP DU BRANDEAU
85300 , CHALLANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/1987
Siret
34177871000010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
14 RUE JULES CHOPIN
91370 , VERRIERES-LE-BUISSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4367
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4367
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON à compter du 20/03/2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/02/2020
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/07/1987
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).