Entreprise : SALMON CHRISTIAN - SIREN 341 741 650
Identité
Dénomination
SALMON CHRISTIAN
SIREN (siège)
341 741 650
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1987
Début d’activité
25/06/1987
Date de fin de la personne morale
23/07/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Viticulture et écoulement de la production
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LE CARROIR 18300 BUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bue
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUX MARIE-LAURE
Nom d'usage
SALMON
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
SANCERRE
Nom, Prénom(s)
SALMON ARMAND
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
SANCERRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/06/1987
Siret
34174165000012
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Viticulture et écoulement de la production
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
LE CARROIR
18300 , BUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bue
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1717
Date d'ajout
16/04/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 05/03/2009 Ancienne : 31/07 Nouvelle : 31/12
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1316
Date d'ajout
17/03/2008
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 15.02.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/02/2008 : Partant : BLIN Jean-Pierre, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Partant : BODIN RELLIER Danielle, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : PERRIN BONDOUX Christian, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : JANSEN Michel, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT CF DU 15.02.08
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).