Entreprise : SOCIETE D'EXPLOITATION DE BATEAUX RESTAURANTS - SIREN 341 731 800
Identité
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION DE BATEAUX RESTAURANTS
Sigle
SEBR
SIREN (siège)
341 731 800
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1988
Début d’activité
01/01/1997
Date de fin de la personne morale
15/06/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Restauration traditionnelle
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
34 BD EXELMANS 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUILLON MICHEL , EDMOND , RENE , ANDRE , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
34173180000056
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
34 BD EXELMANS
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
05/05/1988
Siret
34173180000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ALL DU BORD DE L'EAU
75116 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
34173180000031
Code APE
702C
Adresse
36 RUE GODEFROY
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1995
Siret
34173180000049
Enseigne
LE PINOCCHIO DE MONTE CARLO
Code APE
553A
Adresse
88 AV D’ARGENTEUIL
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1988B0762135
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 22-09-2021 le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
92927
Date d'ajout
22/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22/09/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Sas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret
Numéro d'observation
10369
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 30/06/2017 nommant Selas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 3/5/7 Avenue PAUL DOUMER 92500 Rueil-Malmaison liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
14/08/2007
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 06/03/2007 A DECIDE QUE L INSUFFISANCE D ACTIF DE LA PERSONNE MORALE SERA SUPPORTEE PAR M MICHEL BOUILLON A CONCURRENCE DE 135 000 EUROS
Numéro d'observation
97678
Date d'ajout
09/08/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 06/03/2007 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M. Michel BOUILLON né le 29/09/1937 à 75009 PARIS à concurrence de 135,000 euros .
Numéro d'observation
39953
Date d'ajout
12/10/2005
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 34 BLD EXELMANS 75016 PARIS Rc PARIS 88B7621 Le 01/01/1997
Numéro d'observation
26037
Date d'ajout
03/02/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 03/02/2005 , accorde un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer la liste des créances.
Numéro d'observation
46645
Date d'ajout
23/10/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE A PRONONCE EN DATE DU 07.10.2003 LA RESOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 08.04.2002 ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M.BAUDU JACQUES, LIQUIDATEUR SCP BECHERET-THIERRY MISSION CONDUITE PAR ME BECHERET AVE PAUL DOUMER92500 RUEIL MALMAISON LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AUBODACC. LE LIQUDIATEUR DEVRA DEPOSER LA LISTE DES CREANCES DANSLES 12 MOIS A COMPTER DU TERME DU DELAI DE DECLARATION DES CREANCES.
Numéro d'observation
16823
Date d'ajout
07/10/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE prononce en date du 07/10/2003 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , sous le numéro 2003J00887 , date de cessation des paiements 08/04/2002 désigne juge commissaire M. BAUDU JACQUES , liquidateur SCP BECHERET-THIERRY MISSION CONDUITE PAR ME BECHERET 3-5-7 AVE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
397
Date d'ajout
10/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 09/01/2003 nommant M. BAUDU JACQUES juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
86505
Date d'ajout
04/07/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 04/07/2002 , Désignant Bachelier - Bourbouloux mission conduite par me Laurent bachelier 215 ave Georges Clemenceau 92024 Nanterre cedex En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
3898
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
82081
Date d'ajout
18/01/2001
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 21.12.2000 , DESIGNANT ME LAURENT BACHELIER 12 R SALVADOR ALLENDE 92000 NANTERRE EN REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
49742
Date d'ajout
27/12/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 21/12/2000 , Désignant Me Laurent BACHELIER 12 R SALVADOR ALLENDE 92000 NANTERRE En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
27498
Date d'ajout
13/07/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11/07/2000 nommant M. Lucien Bruno juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
38693
Date d'ajout
07/10/1999
Description
Ordonnance du 01 10 1999 Monsieur le juge commissaire a mis fin à la mission de représentant des créanciers de me Becheret
Numéro d'observation
84191
Date d'ajout
22/01/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 14.01.1999 , METTANT FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Numéro d'observation
1895
Date d'ajout
14/01/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 14/01/1999 , mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
43532
Date d'ajout
06/08/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 30.07.1998 ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION, DUREE DU PLAN 10 ANS NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME FRANCOIS ACOU MET FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR ME FRANCOIS ACOU MAINTIENT REPRESENTANT DES CREANCIERS ME VERONIQUE BECHERET NOM DU JUGE COMMISSAIRE: M. ANDRE LE CHEVALLIER .
Numéro d'observation
29136
Date d'ajout
30/07/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30/07/1998 , arrêtant le plan de continuation, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan me François Acou , met fin à la mission de l'administrateur me François Acou , maintient représentant des créanciers me véronique Becheret , nom du juge commissaire : m. André le Chevallier
Numéro d'observation
24529
Date d'ajout
21/04/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 08.04.1998 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 MOISA COMPTER DU 24.04.1998
Numéro d'observation
14953
Date d'ajout
08/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 08/04/1998 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 24/04/1998
Numéro d'observation
98479
Date d'ajout
08/01/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 17.12.1997 DECIDANT DE FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE DE REGIME GENERAL DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, AVEC PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 23.04.1998 ADMINISTRATEUR ME FRANCOIS ACOU 257 AVE GEORGES CLEMENCEAU LE TIVOLI 92745 NANTERRE CEDEX.
Numéro d'observation
50726
Date d'ajout
17/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 17/12/1997 Décidant de faire application de la procédure de régime général de redressement judiciaire, avec période d'observation jusqu'au 23/04/1998 Administrateur me François Acou 257 ave Georges Clemenceau le Tivoli 92745 Nanterre cedex
Numéro d'observation
69729
Date d'ajout
15/09/1997
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 20.08.1997 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS. JUGE COMMISSAIRE : M.LE CHEVALLIER, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT: MME DOUTEAU-DOUVIER. ADMINISTRATEUR : MAITRE ACOU 257 AVE GEORGES CLEMENCEAU 92745 NANTERRE CEDEX. REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE BECHERET 3.5.7 AVE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON.
Numéro d'observation
70714
Date d'ajout
21/08/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 20/08/1997 Nommant Mme Annie Douteau Douvier juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
33434
Date d'ajout
21/08/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20/08/1997 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois
Numéro d'observation
42322
Date d'ajout
13/05/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 AVRIL 1997 LE TC DE NANTERRE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIEE. FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 JUIN 1996. JUGE COMMISSAIRE : M.LE CHEVALLIER, ADMINISTRATEUR : MAITRE ACOU FRANCOIS 257 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92745 NANTERRE CEDEX, LEQUEL AURA POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION. REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE BECHERET VERONIQUE 3.5.7 AVENUE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON.DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION : QUATRE MOIS. MM. LES CREANCIERS SONT INVITES A PRODUIRE LEUR TITRE DE CREANCE ENTRE LES MAINS DU REPRESENTANT DES CREANCIERS DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PARUTION AU BODACC.
Numéro d'observation
19169
Date d'ajout
23/04/1997
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre , a prononcé en date du 23/04/1997 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 97j00511 , date de cessation des paiements le 30/06/1996 , et a désigné juge commissaire m. André le Chevallier , administrateur me François Acou 257 ave Georges Clemenceau le Tivoli 92745 Nanterre cedex avec pour mission : Assister , représentant créanciers me véronique Becheret 3.5.7 ave Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 12 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
16431
Date d'ajout
08/04/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre , en date du 08/04/1997
Numéro d'observation
60641
Date d'ajout
19/03/1997
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 34 Bld Exelmans 75016 Paris Rc Paris 88 b 7621 Le 01-01-1997
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
13/03/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
20042
Date d'ajout
20/09/1989
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 30 Juin 1989 -
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
20/09/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).