Entreprise : ETABLISSEMENTS VINEIS - SIREN 341 670 719
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2022)
Dénomination
ETABLISSEMENTS VINEIS
SIREN (siège)
341 670 719
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1987
Fermeture de l'établissement - 34167071900010
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2022
Date de fin de la personne morale
30/06/2086
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
20 RUE PRESIDENT RENE COTY 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN MARC , MAURICE
Nom d'usage
PERRIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-Galmier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34167071900010
Enseigne
ETABLISSEMENT VINEIS
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
mécanique générale réparation de véhicules automobiles fabrication de pièces détachées pour automobile remorquage de poids lourds par camion grues.
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
20 RUE 20 Rue du Président Coty
42000 , Saint-Étienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/000668
Date d'ajout
11/01/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2021 - Siège de la liquidation : 3 Boulevard des Crêtes 42330 SAINT-GALMIER - Publicité dans un journal d'annonces légales : Paysans de la Loire du 24/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/07/1987
Description
Historique des observations depuis le 03/07/1987 : PAGES FOREZIENNES DU 20.6.1987 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= MODIFICATION RCS DU 07.03.2000 CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01.01.2000 ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS L. VINEIS
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 20 rue du Président Coty 42000 Saint-Etienne : Observation depuis le 03/07/1987 : FIN DE LOCATION GERANCE FONDS ACQUIS DE VINEIS LOUIS RCS A 574 404 679 AU PRIX DE 200 000 FRS A COMPTER DU 01.01.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).