Entreprise : SAPHIR HOTEL - SIREN 341 668 416
Identité
(Entreprise radiée le 23/02/2022)
Dénomination
SAPHIR HOTEL
SIREN (siège)
341 668 416
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1987
Fermeture de l'établissement - 34166841600025
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2019
Fermeture de l'établissement - 34166841600017
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2019
Date de fin de la personne morale
20/09/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2733906.02 EUR
Adresse du siège
15 AV DE CHANZY 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUAGLIAROLI CAROLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
ARZIER
Nom, Prénom(s)
QUAGLIAROLI FRANCIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
BASTOGNE
Nom, Prénom(s)
COQUEL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BOBANT NATHALIE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
QUAGLIAROLI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
6600 BASTOGNE
Nom, Prénom(s)
LE FIBLEC PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/1987
Siret
34166841600017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
114 RUE DES BERCHERES
77340 , PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/12/2019
Siret
34166841600025
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtel de tourisme installation et exploitation. Location de salles de réunions, ainsi que toutes activités s'y rattachant.
Adresse
15 AV 15 Avenue de Chanzy
94100 , ST MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11229
Date d'ajout
23/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 23/02/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS Deslorieux prise en la personne de Me Paul Deslorieux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11229
Date d'ajout
23/02/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
32463
Date d'ajout
30/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 30/09/2020, la liquidation judiciaire sous le numéro 2020J00450, date de cessation des paiements le 10/06/2020, désigne liquidateur SAS Deslorieux prise en la personne de Me Paul Deslorieux 7-9 Place de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
701
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 10/12/2019 du 114 Rue des Berchères 77340 Pontault-Combault au 15 Avenue de Chanzy 94100 ST MAUR DES FOSSES Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 10/12/2019 Ancienne valeur : 114 Rue des Berchères 77340 Pontault-Combault Nouvelle valeur : 15 Avenue de Chanzy 94100 ST MAUR DES FOSSES
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/10/1989
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 24/10/1989.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/09/1987
Description
Historique des observations depuis le 21/09/1987 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S&M. MODIFICATION DES ORGANES AVEC EFFET DU 30.06.89. PUBLIE DANS LE MONITEUR D S&M DU 29.04.90.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).