Entreprise : SCI MAX EL - SIREN 341 644 904
Identité
Dénomination
SCI MAX EL
SIREN (siège)
341 644 904
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1987
Début d’activité
08/09/1987
Date de fin de la personne morale
07/09/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION DE TOUS TERRAINS OU IMMEUBLES, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOI- TATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE CEUX-CI.ACQUISITION PAR APPORT OU AUTREMENT D'IMMEUBLES BATIS OU NON.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
50 RUE DE L'ANCIENNE GARE 26170 MOLLANS-SUR-OUVEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTHES CHRISTIANE , MARIE-HELENE
Nom d'usage
DEUWILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Mollans-sur-Ouvèze
Nom, Prénom(s)
DEUWILLE BERNARD , SERGE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Mollans-sur-Ouvèze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/1987
Siret
34164490400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS TERRAINS OU IMMEUBLES, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOI- TATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE CEUX-CI.ACQUISITION PAR APPORT OU AUTREMENT D'IMMEUBLES BATIS OU NON.
Autres Activités
ACQUISITION DE TOUS TERRAINS OU IMMEUBLES, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOI- TATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE CEUX-CI.ACQUISITION PAR APPORT OU AUTREMENT D'IMMEUBLES BATIS OU NON.
Adresse
50 RUE DE L'ANCIENNE GARE
26170 , MOLLANS-SUR-OUVEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/001880
Date d'ajout
05/09/2002
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 18 JUILLET 2002 DEMISSION DE M. CHRISTIAN DE CLAVIERE DE SES FONCTIONS DE GERANT NOMINATION DE M. BERNARD DEUWILLE EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT DEPOT D'ACTE Nø 1145 EN DATE DU 05/09/02 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 27/07/02 EFFET A COMPTER DU 18/07/02
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).