Entreprise : SCI LES TILLEULS - SIREN 341 624 047
Identité
Dénomination
SCI LES TILLEULS
SIREN (siège)
341 624 047
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1987
Début d’activité
13/05/1987
Date de fin de la personne morale
21/10/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
20 ALL DES DAMES 04400 BARCELONNETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAURE CHANTAL , ANNE-MARIE
Nom d'usage
MANUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Barcelonnette
Nom, Prénom(s)
MANUEL FRANCOIS , EMILE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Barcelonnette
Nom, Prénom(s)
MANUEL PERLINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1991
Commune de résidence
Barcelonnette
Nom, Prénom(s)
MANUEL FLORA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Enchastrayes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/05/1987
Siret
34162404700021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeubles
Autres Activités
Location d'immeubles
Adresse
20 ALL DES DAMES
04400 , BARCELONNETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1987
Siret
34162404700013
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
5 AV RENEE CHABRE
04400 , BARCELONNETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
744
Date d'ajout
06/05/1993
Description
Modification autre AU 04.03.1993 LE CAPITAL PASSE DE 5.000 FRS A 1 000 000 FRS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000 000.00 FRF nouveau montant : 152 449.02 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).