Entreprise : Y.LE VILLAIN-MARTINIQUE - SIREN 341 610 491
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
Y.LE VILLAIN-MARTINIQUE
SIREN (siège)
341 610 491
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1987
Fermeture de l'établissement - 34161049100019
- Date d'effet de la fermeture : 22/10/1990
Date de fin de la personne morale
04/06/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
98283.88 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTIS LA MARIE LOT 9 97224 DUCOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEVEUX DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
AIROLA MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
RAGAZZONI BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
LE GOSIER
Nom, Prénom(s)
LE VILLAIN YVON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
AIROLA MICHEL
Nom d'usage
AIROLA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
DUCOS
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34161049100019
Nom commercial
DELTA
Code APE
5573
Origine du fonds
Création
Activité principale
CELLE DE L'OBJET SOCIAL
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Adresse
ZA la Marie
97224 , Ducos - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/06/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
333
Date d'ajout
21/06/1990
Description
Modification autre DISPARITION DE LA PERSONNE MORALE PAR FUSION - ABSORPTION FUSION ABSORPTION PAR LA SOCIETE LE VILLAIN BOURBON BOIS S.A. (341.747.863.) DES STES SUIVANTES : Y. LE VILLAIN MARTINIQUE SA ZONE ARTISANALE DE LA MARIE - DUCOS (344.610.491.) - INDUBOIS SA ZONE ARTISANALE DE LA MARIE, DUCOS (325.251.676) - CHARPINDUS SA Z.I. DE JARRY, 97122 BAIE MAHAULT (319.741.609.) - BOIS TRAITES GUADELOUPE SA , RUE HENRI BECQUEREL, BAIE MAHAULT (341.998.573.) RENSEIGNEMENTS DONNES A TITRE D'INFORMATION ET P.V. DE L'A.G.E. DISPARITION DE LA PERSONNE MORALE PAR FUSION - ABSORPTION A COMPTER DU 01/01/89
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 644 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 98 283.88 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).