Entreprise : SCI DU JAS - SIREN 341 538 825
Identité
Dénomination
SCI DU JAS
SIREN (siège)
341 538 825
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1987
Début d’activité
04/06/1987
Date de fin de la personne morale
30/06/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition d'immeubles, la mise en valeur, la gestion, l'administration l'aménagement des immeubles pris à bail et généralement toutes opérations mobilières, immobilières ou financières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
87506.3 EUR
Adresse du siège
RUE DU JAS 84740 VELLERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUSSI MARGUERITTE
Nom d'usage
CASTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Velleron
Nom, Prénom(s)
CASTE ROBIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Velleron
Nom, Prénom(s)
CASTE BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
VELLERON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/06/1987
Siret
34153882500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'immeubles, la mise en valeur, la gestion, l'administration l'aménagement des immeubles pris à bail et généralement toutes opérations mobilières, immobilières ou financières.
Autres Activités
L'acquisition d'immeubles, la mise en valeur, la gestion, l'administration l'aménagement des immeubles pris à bail et généralement toutes opérations mobilières, immobilières ou financières.
Adresse
RUE DU JAS
84740 , VELLERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3243
Date d'ajout
21/10/2002
Description
ANCIEN GERANT : CASTE SIMONE EPSE ROSSI MAINTENU : CASTE BERNARD A COMPTER DU 23 SEPTEMBRE 2002 JOURNAL : VAUCLUSE HEBDO DU 27 SEPTEMBRE 2002
Numéro d'observation
3057
Date d'ajout
08/10/2002
Description
ANCIEN CAPITAL : 48 783,69 EUROS NOUVEAU : 79 273,69 EUROS A COMPTER DU 02 SEPTEMBRE 2002 JOURNAL : VAUCLUSE HEBDO DU 06 SEPTEMBRE 2002
Numéro d'observation
4555
Date d'ajout
15/09/1995
Description
Augmentation du capital PORTE DE 220 000 FRS A 320 000 FRS, A COMPTER DU 10/07/95 NOMINATION D'UN CO GERANT EN LA PERSONNE DE MR BERNARD CASTE, DEMEURANT LE JAS A VELLERON 84740, A COMPTER DU 10/07/95 JOURNAL PUBLICATEUR : LA GAZETTE PROVENCALE DU 02/08/1995
Numéro d'observation
1532
Date d'ajout
24/03/1995
Description
Augmentation du capital PORTE A 220 000 FRS A COMPTER DU 23/02/1993 JOURNAL PUBLICATEUR : SEMAINE PROVENCE DU 26/02/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 320 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 48 783.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).