Entreprise : EARL VILLAGE LAIR - SIREN 341 538 056
Identité
Dénomination
EARL VILLAGE LAIR
Sigle
EARL VILLAGE LAIR
SIREN (siège)
341 538 056
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1987
Début d’activité
01/07/1987
Date de fin de la personne morale
29/06/2042
Date de clôture
30/06
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation agricole à vocation laitière et avicole
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
VILLAGE LAIR 50510 SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HURAULT JEAN-FRANCOIS , MARIE , BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Saint-Sauveur-la-Pommeraye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34153805600019
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole à vocation laitière et avicole
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
11 VILLAGE LAIR
50510 , SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNEMENT VILLAGE LAIR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1041
Date d'ajout
16/08/1996
Description
- Modification dans la composition : Retrait de MME Hurault, née Clement Anne-Marie, en qualité d'associée Co-Gerante à compter du 30/06/96 - transformation du gaec en earl - modification de la dénomination : Ancienne mention : Groupement agricole d'exploitation en commun village Lair dont l'abréviation est "gaec village Lair" nouvelle mention : Exploitation agricole à responsabilité limite village Lair dont l'abréviation est "earl village Lair" - prorogation de la durée de 35 années à compter du 01/07/96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
886
Date d'ajout
04/08/1994
Description
Modification dans la composition du groupement : Retrait de Monsieur Hurault Michel, en qualité d'associé Co-Gerant à compter du 31/08/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 800 000.00 FRF nouveau montant : 121 959.21 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).