Entreprise : CUMA DE LA SOURCE - SIREN 341 534 709
Identité
Dénomination
CUMA DE LA SOURCE
SIREN (siège)
341 534 709
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1987
Début d’activité
10/06/1987
Date de fin de la personne morale
28/06/2116
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations les services : - Mise à disposition de matériels de machines et d'équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural - mise à disposition d'immeubles d'ateliers - mise à disposition d'animaux etc.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
1646.45 EUR
Adresse du siège
14290 LA FOLLETIERE-ABENON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FOLLETIERE ABENON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAURAIN DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
La chapelle Gauthier
Nom, Prénom(s)
BOISGONTIER YVES , GERARD , JOSEPH
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Saint-Aubin-de-Bonneval
Nom, Prénom(s)
COLAS EMMANUEL , MICHEL , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Orbec
Nom, Prénom(s)
GOBERT CLAIRE , SIMONE
Nom d'usage
LESUFFLEUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
La Folletiere Abenon
Nom, Prénom(s)
GUEMIER REGIS , RAYMOND , ALBERT
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Vespière-Friardel (La)
Nom, Prénom(s)
LESUFFLEUR GILBERT , MAURICE , BERTRAND , JOSEPH
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Orbec
Nom, Prénom(s)
NORMAND LAURENT , LOUIS , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Sap-en-Auge
Nom, Prénom(s)
PERIER NICOLAS , GASTON , GEORGES
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Saint-Aubin-de-Bonneval
Nom, Prénom(s)
PICOT OLIVIER , ROBERT , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Vespière-Friardel (La)
Nom, Prénom(s)
TISSIER PASCAL , ALBERT , JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
La Goulafriere
Nom, Prénom(s)
TOUTAIN DIDIER , ROGER , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Livarot-Pays-d'Auge
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/1987
Siret
34153470900017
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations les services : - Mise à disposition de matériels de machines et d'équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural - mise à disposition d'immeubles d'ateliers - mise à disposition d'animaux etc.
Adresse
14290 , LA FOLLETIERE-ABENON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FOLLETIERE ABENON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1323
Date d'ajout
02/12/2004
Description
Modification autre Changement de trésorier // ancien : Mr A. Tissier // nouveau : Mr G. Lesuffleur Date d'effet : 29/06/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 800.00 FRF nouveau montant : 1 646.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).