Entreprise : GFA DE LA BRUYERE - SIREN 341 530 152
Identité
Dénomination
GFA DE LA BRUYERE
SIREN (siège)
341 530 152
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
01/07/1987
Date de fin de la personne morale
31/12/2082
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
68711.6 EUR
Adresse du siège
435 LA BRUYERE 27800 BERTHOUVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN VALENTIN , ALEXIS , CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1988
Commune de résidence
Berthouville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34153015200022
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
435 LA BRUYERE
27800 , BERTHOUVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34153015200014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
27800 , BERTHOUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2047
Date d'ajout
18/12/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 17/12/2014 Ancien : 68704 EUR Nouveau : 68711,6 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2014 : Partant : MORIN Charlotte, Gérant Nouveau : MORIN Valentin, Alexis, Claude, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).