Entreprise : EARL DE LA FERME DE LA REINETTE - SIREN 341 528 180
Identité
Dénomination
EARL DE LA FERME DE LA REINETTE
SIREN (siège)
341 528 180
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1987
Début d’activité
01/05/1984
Date de fin de la personne morale
23/06/2086
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1988
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
acquisition biens agricoles
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
210989.44 EUR
Adresse du siège
LA REINETTE 02500 HIRSON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME DE LA REINETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVAILLY BERTRAND , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Hirson
Nom, Prénom(s)
VALLIET MARIE-MICHELE , HENRIETTE
Nom d'usage
DEVAILLY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Hirson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1984
Siret
34152818000019
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
acquisition biens agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA REINETTE
02500 , HIRSON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME DE LA REINETTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/06/1987
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 15 5 1987 DEPOT AU GREFFE DU 11 6 19 87 INSC. MOD. DU 24 OCTOBRE 1994 AUX TERMES DE L'A SSEMBLEE DU 31 AOUT 1994, LES ASSOCIES ONT PRIS AC TE DE LA DEMISSION DE SES FONC TIONS DE GERANTE DE MME MONIQUE DEVAILLY DEPOT D'ACTES DU 24 OCTOBRE 1994 JOURNAL DE PUBLICITE : PICARDIE LA GAZETTE DU 11 OCTOBRE 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).