Entreprise : AEGITNA - SIREN 341 516 847
Identité
Dénomination
AEGITNA
SIREN (siège)
341 516 847
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1987
Date de fin de la personne morale
18/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
119 B BD SADI CARNOT 06110 LE CANNET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS MICHEL CHARLES ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
MAGAGNOSC DE GRASSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/06/1987
Siret
34151684700017
Code APE
221E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Édition (non périodique), publicité, photographie et prises de vues et toutes activités relatives aux publications de presse
Adresse
119 B BD SADI CARNOT
06110 , LE CANNET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1212
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2798
Date d'ajout
26/07/1988
Description
Jugement rendu par le tribunal de commerce de cannes en date du 21 juillet 1988, clôture pour insuffisance d actif, et radiation du 21 juillet 1988
Numéro d'observation
342
Date d'ajout
28/01/1988
Description
Jugement rendu par le tribunal de commerce de cannes en date du 22 janvier 1988, procédure de liquidation judiciaire, juge commissaire Mr Boulay, juge commissaire suppléant Mr Degiovanni, liquidateur maître Bednawski cm, Mougins, 80 chemin de campane
Numéro d'observation
341
Date d'ajout
28/01/1988
Description
Jugement rendu par le tribunal de commerce de cannes en date du 21 janvier 1988, ouverture d une procédure de redressement Judicidaire, juge commissaire Mr Boulay, juge commissaire suppléant Mr Degiovanni, représentant des créanciers maître Bednawski cm,Mougins, 80 chemin de campane, date de cessation de paiements fixée au 18 janvier 1988
Numéro d'observation
138
Date d'ajout
18/01/1988
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de cannes en date du 18 janvier 1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).