Entreprise : RESIDENCE POMPAIRIN - SIREN 341 489 110
Identité
Dénomination
RESIDENCE POMPAIRIN
SIREN (siège)
341 489 110
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1987
Date de fin de la personne morale
22/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DE POMPAIRIN 79200 CHATILLON-SUR-THOUET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURRET LILIANE , PIERRETTE
Nom d'usage
VOYER
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Châtillon-sur-Thouet
Nom, Prénom(s)
REMONDEAU JEAN , MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Avertin
Nom, Prénom(s)
MADELEINE EMILIENNE , RADEGONDE
Nom d'usage
VOYER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1918
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
AUCOUTURIER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Avertin
Nom, Prénom(s)
VOYER BERNARD , JEAN , NOEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Châtillon-sur-Thouet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/06/1987
Siret
34148911000013
Code APE
853D
Origine du fonds
Création
Activité principale
CREATION ACQUISITION EXPLOITATION ET GESTION D'UNE UNITE DE RETRAITE DE CONVALESCENCE OU DE SOINS ET SPECIALEMENT D'UNE UNITE DE RETRAITE AU CHATEAU DE POMPAIRAIN ADJONCTION DE L'ACTIVITE : TOUTES ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE A COMPTER DU 20.03.1991
Adresse
CHATEAU DE POMPAIRAIN
79200 , Châtillon-sur-Thouet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
15/01/2002
Description
Historique : --- MENTION D'OFFICE CLOTURE DES OPERATIONS DE CESSION PAR JUGEMENT EN DATE DU 14 JANVIER 2002
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 EUR
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/02/1999
Description
Historique : --- JUGEMENT HOMOLOGANT LE PLAN DE REDRESSEMENT EN DATE DU :01.02.99, JUGEMENT PRONONCANT LE PLAN DE CESSION DE LA SA RESIDENCE DE POMPAIRAIN A LA SARL RESIDENCE DE POMPAIRAIN,QUI SERA CONSTITUEE PAR LES STES ESPACE LOISIRS CONCEPT ET MGO GESTION COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN: ME RAMBOUR MICHEL,10 AVE GAMBETTA 85000 LA ROCHE SUR YON JUGE COMMISSAIRE : MR FERRIERE
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/01/1999
Description
Historique : --- JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE A COMPTER DU : 20.01.99 JUSQU'AU 27.01.99
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/12/1998
Description
Historique : --- JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE A COMPTER DU : 08.01.99 JUSQU'AU 20.01.99
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/09/1998
Description
Historique : --- PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU :11.09.98 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS :FIXEE PROVISOIREMENT AU 07.07.98 PERIODE D'OBSERVATION DE :4 MOIS REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME DUTOUR 4, RUE DE LA GARE 79000 NIORT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR: ME RAMBOUR MICHEL 10 AVE GAMBETTA 85000 LA ROCHE SUR YON JUGE COMMISSAIRE : MR FERRIERE POURSUITE D'ACTIVITE JUSU'AU 08.01.99
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/11/1994
Description
: --- NOMINATION DE MME VOYER LILIAN, ADMINISTRATEUR, EN QUALITE D'ADMINISTR ATEUR ET DIRECTEUR GENERAL DATE D'EFFET :01/01/90
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/04/1991
Description
: --- EXTENSION DE L'ACTIVITE A : TOUTES ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES AINSI QUE DE L'OBJET SOCIAL : TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES TOUTES ETUDES TRACAGE EN MATIERE DE CONSTRUCTION SOIT EN COURS DE FABRICATION SOI AU PREALABLE TOUTES REALISATIONS DE PLANS D'EXE- CUTION TOUTES PRESTATIONS D'INGENIERIE COMMERCIALE TECHNIQUE FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE TOUTE COMMERCIALISATION DE TOUS MATERIELS ET PRODUITS A USAGE DOMESTIQUE OU INDUSTRIEL. A COMPTER DU 20/03/91
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/08/1989
Description
: --- NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 21/10/88
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/06/1987
Description
Historique des observations depuis le 23/06/1987 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 564 le 23/06/1987 --- Publicité au Journal : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST --- Parution au Journal le 05/05/1987
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).