Entreprise : SCEA DE LA VALLEE DE L'OISE - SIREN 341 471 274
Identité
Dénomination
SCEA DE LA VALLEE DE L'OISE
SIREN (siège)
341 471 274
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1987
Début d’activité
04/06/1987
Date de fin de la personne morale
22/06/2086
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
acquisition, prise à bail et exploitation de tous biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
244976 EUR
Adresse du siège
17 RUE DE LA GARE 02240 MEZIERES-SUR-OISE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR GENESTE BRIGITTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENESTE PHILIPPE , ANDRE , PAUL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Mézières-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
QUENTIN BRIGITTE , YVONNE , MARGUERITE
Nom d'usage
GENESTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Mézières-sur-Oise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/06/1987
Siret
34147127400025
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
acquisition, prise à bail et exploitation de tous biens agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
17 RUE DE LA GARE
02240 , MEZIERES-SUR-OISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR GENESTE BRIGITTE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/1987
Siret
34147127400017
Code APE
013Z
Adresse
28 RUE RENE LEFEBVRE
02240 , SISSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/06/1987
Description
Historique : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOL E DE LA VALLEE DE L'OISE - DUREE DE LA STE 99 ANS- JAL CONSTITUTION L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 12.6 .87 DEPOT AU GREFFE DU 12.6.87-3306 24/03/1994 INS C.MOD. DELIBERATION EN DATE DU 07 FEVRIER 1994 * N OMINATION DE MADAME GENESTE NEE QUENTIN BRIGITTE, EN QUALITE DE CO-GERANTE, POUR UNE DUREE INDETERMI NEE. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 01 MARS 1994 D EPOT AU GREFFE DU 16 MARS 1994 27/11/1996 INSC. MO D. A.G.E. DU 31/10/1996 ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 3. 212.800,00 FRS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 3.619.800, 00 FRS JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 19/11/1996 DEPOT AU GREFFE DU 22/11/1996 25/07/1997 INSC.MOD. * RE DUCTION DU CAPITAL SOCIAL - ANCIEN CAPITAL : 3.619 .800,00 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL : 3.212.800,00 FR ANCS JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 22 JUILLET 199 7 DEPOT AU GREFFE DU 24 JUILLET 1997 04/12/1997 IN SC.MOD. DELIBERATION EN DATE DU 03 NOVEMBRE 1997 * DEMISSION DE MADAME QUENTIN SIMONE DE SES FONCTIO NS DE CO-GERANTE. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 2 5 NOVEMBRE 1997 DEPOT AU GREFFE DU 01 DECEMBRE 199 7 30/09/1998 INSC.MOD. DELIBERATION EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 1998 * DEMISSION DE MONSIEUR QUENTIN REN E DE SES FONCTIONS DE GERANT, MADAME GENESTE NEE Q UENTIN BRIGITTE RESTE SEULE GERANTE. JOURNAL PICAR DIE LA GAZETTE DU 29 SEPTEMBRE 1998 DEPOT AU GREFF E DU 28 SEPTEMBRE 1998 12/10/1998 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 05 OCTOBRE 1998 * TRANSFERT DU SIEGE S OCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE SISSY (02 240) 28, RUE RENE LEFEVRE (TRANSFERT D'ACTIVITE) A MEZIERES SUR OISE (02240) 17, RUE DE LA GARE, A C OMPTER DU 05 OCTOBRE 1998 JOURNAL PICARDIE LA GAZE TTE DU 13 OCTOBRE 1998 DEPOT AU GREFFE DU 08 OCTOB RE 1998 31/05/1999 INSC.MOD. ACTE RECU PAR MAITRE REBOUL, NOTAIRE ASSOCIE, EN DATE DU 20 MAI 1999 * REDUCTION DU CAPITAL DE 1.606.400,00 FRANCS, PUIS AUGMENTATION DU CAPITAL DE 537,23 FRANCS, CONVERTI EN EUROS - ANCIEN CAPITAL : 3.212.800,00 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL : 1.606.937,20 FRANCS, SOIT 244.9 76,00 EUROS JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 25 MAI 1999 DEPOT AU GREFFE DU 28 MAI 1999
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).