Entreprise : CUMA DE LA TAUDE - SIREN 341 448 447
Identité
Dénomination
CUMA DE LA TAUDE
SIREN (siège)
341 448 447
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1987
Début d’activité
31/03/1987
Date de fin de la personne morale
21/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation Demateriel agricole en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
LE BOURG DE GERIGNE 53290 GREZ-EN-BOUERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGET TEDDY , HENRI , LEON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Grez-en-Bouère
Nom, Prénom(s)
ESNAULT PATRICE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Grez-en-Bouère
Nom, Prénom(s)
GRUAU CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Grez-en-Bouère
Nom, Prénom(s)
JONCHERAY SYLVAIN , ALAIN , ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Grez-en-Bouère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/1987
Siret
34144844700019
Enseigne
CUMA DE LA TAUDE
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation Demateriel agricole en commun
Autres Activités
Utilisation Demateriel agricole en commun
Adresse
LE BOURG DE GERIGNE
53290 , GREZ-EN-BOUERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8685
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/04/2018 : Partant : JANVRIN Christian, Secrétaire Partant : MORINEAU Claudine, Trésorier Partant : ROYER Hervé, Vice-président Nouveau : BOURGET Teddy, Henri, Léon, Président Nouveau : JONCHERAY Sylvain, Alain, Antoine, Trésorier Nouveau : GRUAU Claude, Secrétaire Changement de qualité : ESNAULT Patrice, Président devient Vice-président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).