Entreprise : STE DE SERVICES DU VEXIN - SIREN 341 433 480
Identité
Dénomination
STE DE SERVICES DU VEXIN
SIREN (siège)
341 433 480
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1987
Date de fin de la personne morale
16/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
71651.04 EUR
Adresse du siège
LIEUDIT BRANCHU 60240 LIERVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEMEL NATHALIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
FEMEL MAX
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Lierville
Nom, Prénom(s)
DE CHEZELLES PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
Lierville
Nom, Prénom(s)
GUERARD ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1927
Commune de résidence
Bachivillers
Nom, Prénom(s)
LECOUTRE JULES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
LESURE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/04/1987
Siret
34143348000017
Code APE
602L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Le Négoce de tous produits agricoles ou industriels. La prestation de tous services auprès de toutes entreprises, et notam- ment : le stockage, la manutention, le conditionne ment de tous produits. Le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, la location de véhicules pour le transport routier de marchan- dises avec ou sans chauffeur, la mise à disposi- tion de personnels spécialisés pour assister toutes entreprises. Toutes activités connexes ou complémentaires.
Adresse
Lieudit Branchu
60240 , Lierville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/10/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 12 /10/2004 prononçant la clôture pour exécution du p lan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/01/1998
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 27 /01/1998 arrêtant le plan de redressement par cess ion totale de l'entreprise. Commissaire à l'exécut ion du plan : Me LEHERICY Philippe 105, rue Henri Pauquet - 60100 CREIL
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/12/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 09 /12/1997 prolongeant la période d'observation jusq u'au 27/01/1998.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
15/10/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 14 /10/1997 prolongeant la période d'observation jusq u'au 09/12/1997.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/09/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 09 /09/1997 prolongeant la période d'observation jusq u'au 14/10/1997.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/03/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 25 /03/1997 ouvrant une Procédure Simplifiée de redre ssement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 09/09/1997. Cessation des paiemen ts en date du 25/03/1997. Juge Commissaire : M FOU RMENT Bernard Représentant des Créanciers : ME LEH ERICY Philippe 105, rue Henri Pauquet 60100 CREIL Administrateur : ME BERKOWICZ 5, boulevard Rooseve lt 02100 ST QUENTIN dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assi ster le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/03/1997
Description
Le 25/03/1997 , au greffe du tribunal de Commerce BEAUVAIS, la société a déclaré avoir cessé ses pai ements le 25/03/1997.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/1994
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 29/06/1994.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/06/1987
Description
Historique : - NOM COMMERCIAL : SERVEX - Vente du fonds à la société A BRANCHU SERVICES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).