Entreprise : SCI DES TERRIERS - SIREN 341 430 064
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2017)
Dénomination
SCI DES TERRIERS
Sigle
SCI DES TERRIERS
SIREN (siège)
341 430 064
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 34143006400020
- Date d'effet de la fermeture : 15/09/2017
Date de fin de la personne morale
31/12/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES TERRIERS 61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ATHIS DE L'ORNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICHARD JACQUELINE
Nom d'usage
HALOCHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Jullouville
Nom, Prénom(s)
LAJON MARIE-NOELLE
Nom d'usage
CHAUCHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
CHAUCHARD YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
HALOCHE ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Flers
Nom, Prénom(s)
HALOCHE FLORENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Le Plessis Grammoire
Nom, Prénom(s)
HALOCHE ISABELLE
Nom d'usage
O'CARROL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Jullouville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/02/1987
Siret
34143006400020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles à usage de commerce et d'habitation, leur mise en location, leur gestion et leur exploitation.
Adresse
1 RUE 1 rue des Terriers
61430 , Athis Val de Rouvre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Athis de l'Orne
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4459
Date d'ajout
01/12/2017
Description
Radiation du RCS le 01/12/2017 avec effet au 15/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1380
Date d'ajout
27/03/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/10/2016 : Liquidateurs : CHAUCHARD Yves et CHAUCHARD Marie-Noëlle Le siège de la liquidation est fixé à : 12 rue des Bouchers 14400 Bayeux. Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre en date du 01/12/2016.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Flers a été rattaché au tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décrêt n° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 500 000.00 Frs - Nouveau montant : 228 673.53 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).