Entreprise : GENERALE DE COMMUNICATION ET D IMAGE - SIREN 341 429 132
Identité
Dénomination
GENERALE DE COMMUNICATION ET D IMAGE
Sigle
GCI
SIREN (siège)
341 429 132
Date d'immatriculation au RNE
12/09/1989
Début d’activité
01/06/1987
Date de fin de la personne morale
11/09/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Créateurs et intermédiaires en publicité production audiovisuelle à des fins publicitaires conseil études informatiques conseil en communication
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE L'EST 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROUARD CYRILLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAILLONNEAU JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DESCHATEAUX JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ELBEZE YVES ARON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
FEINGOLD ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JANCOVICI JEAN-MARC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1987
Siret
34142913200036
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Créateurs et intermédiaires en publicité production audiovisuelle à des fins publicitaires conseil études informatiques conseil en communication
Adresse
8 RUE DE L'EST
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
70714
Date d'ajout
18/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS En date du 05/07/2018 Nommant SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel, 98 bld de Sébastopol, 75003 PARIS Liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56423
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
92919
Date d'ajout
08/09/1989
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).