Entreprise : SCI AVENIR 3 L - SIREN 341 426 336
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2022)
Dénomination
SCI AVENIR 3 L
SIREN (siège)
341 426 336
Date d'immatriculation au RNE
25/04/2006
Date de fin de la personne morale
24/04/1987
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
810 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE SEINE 77240 SEINE-PORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUDERC CHRISTIANE , HELENE
Nom d'usage
FEVRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Seine-Port
Nom, Prénom(s)
FEVRE PIERRE , GASTON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Seine-Port
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/06/1987
Siret
34142633600028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Domiciliation de la sci
Adresse
2 RUE 2 Rue de Seine
77240 , Seine-Port - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/06/1987
Siret
34142633600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 BD MONTAIGUT
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27665
Date d'ajout
13/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 23/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Dissolution à compter du 09/02/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/02/2021, liquidateur : FEVRE né(e) COUDERC Christiane Hélène, siège de la liquidation : 2 Rue de Seine 77240 Seine-Port, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne paru le 24/04/2021
Numéro d'observation
12757
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 09/02/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/04/2006
Description
Historique des observations depuis le 25/04/2006 : Acte constitutif déposé au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 10.06.1987 Transfert du siège social à compter du 01.04.2006 Ancien siège : 45 Bld Montaigut 94000 CRETEIL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).