Entreprise : MARVIN SERIES - SIREN 341 405 892
Identité
Dénomination
MARVIN SERIES
SIREN (siège)
341 405 892
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1998
Début d’activité
01/07/2004
Date de fin de la personne morale
16/07/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Bureau d'étude en architecture navale - location de bateaux
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
11177.02 EUR
Adresse du siège
18 ALL LOIC CARADEC 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DU GOLFE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUISNEL XAVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Baden
Nom, Prénom(s)
LAURIOT DIT PREVOST ANTOINE , TITOUAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1990
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
VPLP DESIGN GROUPE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 9e Arrondissement Cedex 09
Dénomination
KPMG AUDIT SUD EST
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille 8e Arrondissement Cedex 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
34140589200058
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bureau d'étude en architecture navale - location de bateaux
Adresse
18 ALL LOIC CARADEC
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DU GOLFE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2022
Siret
34140589200066
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bureau d'étude en architecture navale.
Adresse
7 BD DE CHANTENAY
44100 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/1983
Siret
34140589200041
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE NAVAL - BUREAU D'ETUDES
Adresse
2 RUE D'HAUTEVILLE
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
34140589200025
Code APE
742A
Adresse
5 CHE DE KERGUEN
56610 , ARRADON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
34140589200033
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
5 ALL LOIC CARADEC
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DU GOLFE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1983
Siret
34140589200017
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
11 BD BOURDON
75004 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1205
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 18 allée Loïc Caradec - Parc du Golfe 56000 Vannes à compter du 15/11/2019 Ancienne : Bureau d'étude en architecture navale Nouvelle : Bureau d'étude en architecture navale - location de bateaux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
28156
Date d'ajout
01/02/1996
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE CIVILE SE TRANSFORME EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A COMPTER DU 30-12-1995 RADIATION DU 31-01-1996
Numéro d'observation
28157
Date d'ajout
01/02/1996
Description
LES GERANTS ENGAGENT SEPAREMENT LA SOCIETE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).