Entreprise : SOC CIV COOP DE CONSTRUCTION LE ROUET - SIREN 341 398 394
Identité
Dénomination
SOC CIV COOP DE CONSTRUCTION LE ROUET
SIREN (siège)
341 398 394
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1987
Début d’activité
18/04/2007
Date de fin de la personne morale
02/06/2027
Forme juridique
Société civile coopérative de construction
Activités principales de l’objet social
construction et gestion.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital minimum
121.96 EUR
Adresse du siège
38 RUE JEAN JAURES 42700 FIRMINY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRADI JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
BENTIVEGNA ALPHONSE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
BERNARD PHILIPPE , MARIE , JEAN , BENOIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Firminy
Nom, Prénom(s)
BOUDARD JEAN , PAUL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
CHAMPEIL FRANCOISE
Nom d'usage
GUICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
COURT ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
DELOLME JEAN , ADRIEN , MARIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
ORIOL ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
SATDJIAN LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
SOUVIGNET MARCEL , RENE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Saint-Etienne
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATION A LOYER MODERE - COGECOOP H.L.M.
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/2007
Siret
34139839400039
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
construction et gestion.
Adresse
38 RUE JEAN JAURES
42700 , FIRMINY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/1987
Siret
34139839400013
Code APE
701D
Adresse
35 AV DE LA LIBERATION
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2005
Siret
34139839400021
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
26 CRS GUSTAVE NADAUD
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/03/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 26 cours gustave Nadaud 42000 ST ETIENNE à 38 rue Jean Jaurès 42700 FIRMINY A compter du 18.4.2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/06/1987
Description
Historique des observations depuis le 03/06/1987 : LES PETITES AFFICHES DU 20.05.1987 Mention du 20/06/2005 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU : 15/02/2005 ANCIEN SIEGE : 42000 SAINT ETIENNE 35 AVENUE DE LA LIBERATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).