Entreprise : SEEB DUCHENE MACHINING - SIREN 341 371 680
Identité
Dénomination
SEEB DUCHENE MACHINING
Sigle
CMD
SIREN (siège)
341 371 680
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1987
Début d’activité
01/04/1987
Date de fin de la personne morale
14/07/2086
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Mécanique de précision.
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
230 CHE DE ROZIERE 38300 RUY-MONTCEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roanne
Dénomination
GROUPE SEEB
Qualité
Autre
Commune de résidence
Chauffailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
34137168000024
Enseigne
CONSTRUCTIONS MECANIQUES DUCHENE
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mécanique générale de précision
Adresse
230 CHE DE ROZIERE
38300 , RUY-MONTCEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2008
Siret
34137168000032
Enseigne
CONSTRUCTIONS MECANIQUES DUCHENE
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Activité principale
Mécanique industrielle
Adresse
29 RUE ZAC DU PARC TECHNOLOGIQUE
38090 , VAULX-MILIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/2016
Siret
34137168000040
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Activité principale
Mécanique industrielle
Adresse
256 CHE DE ROSIERE
38300 , RUY-MONTCEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007325
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 27/04/2021 prononçant l'arrêt du plan de cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/005495
Date d'ajout
30/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 30/03/2021 prononçant la prolongation de la poursuite exceptionnelle d'activité dans la liquidation judiciaire jusqu'au 30/07/2021
Numéro d'observation
F21/001937
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 02/02/2021 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 30/04/2021 inclus. Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET 1 rue du Musée 38200 Vienne Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP, représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne mission d'administrer Date de cessation des paiements : 31/01/2021
Numéro d'observation
F18/001509
Date d'ajout
09/02/2018
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 09/02/2018 prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 05/01/2015
Numéro d'observation
F16/001136
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 26/01/2016 prononçant l'arrêt du plan de redressement pour une durée de 7 ans. Commissaire à l'exécution du plan : Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître BILLIOUD 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE
Numéro d'observation
F16/000397
Date d'ajout
15/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 05/01/2016 désignant en qualité de mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître BILLIOUD 1 Rue du Musée 38200 VIENNE en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/009826
Date d'ajout
24/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24/11/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24/02/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/004747
Date d'ajout
09/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 09/06/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/01/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/000042
Date d'ajout
05/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 05/01/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître BILLIOUD Jean-Michel 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 RUE LOUIS BRAILLE 42000 SAINT-ETIENNE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Date de cessation des paiements : 18/12/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Numéro d'observation
F04/002070
Date d'ajout
07/09/2004
Description
Modification autre ACQUISITION PAR ACHAT AU PRIX 45 000 € DE LA CLIENTELE ATTACHEE A L'ACTIVITE DE CONCEPTION ET FABRICATION DE PIECES MECANIQUES, SISE ET EXPLOITEE A REVENTIN VAUGRIS (38121) CHEMIN DE LA CONCHE PRECEDENT PROPRIETAIRE ET EXPLOITANT : DUCHENE RUGGERI SARL (RCS VIENNE B 391 240 736) PUBLICITE : LE COURRIER LIBERTE DU 06/08/2004 OPPOSITIONS : CABINET GUILLAUME ROBERT ET ASSOCIES, 17 PLACE BELLECOUR 69002 LYON date d'effet : 01/07/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).