Entreprise : SCP DRS M TRONYO ET J M BURGOS ANDRES - SIREN 341 360 659
Identité
Dénomination
SCP DRS M TRONYO ET J M BURGOS ANDRES
SIREN (siège)
341 360 659
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1987
Début d’activité
10/06/1987
Date de fin de la personne morale
09/06/2037
Forme juridique
SCP de médecins
Activités principales de l’objet social
LA SOCIETE A POUR OBJET L'EXERCICE EN COMMUN PAR SES MEMBRES DE LA PROFESSION MEDICALE
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
81316.31 EUR
Adresse du siège
9 AV DES PINS 66700 ARGELES-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURGOS ANDRES JOSE , MARIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Argelès-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
TRONYO MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Argelès-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/1987
Siret
34136065900013
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LA SOCIETE A POUR OBJET L'EXERCICE EN COMMUN PAR SES MEMBRES DE LA PROFESSION MEDICALE
Adresse
9 AV DES PINS
66700 , ARGELES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/06/1987
Description
Historique des observations RCS : Mention du 24/06/2004 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE: ANCIENNE DENOMINATION: SCP DE MEDECINS DOCTEUR JEAN PATRICE GAUTHIER ET DOCTEUR MICHEL TRONYO
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).