Entreprise : LE MONDE IMPRIMERIE - SIREN 341 359 347
Identité
Dénomination
LE MONDE IMPRIMERIE
SIREN (siège)
341 359 347
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1990
Début d’activité
13/04/1990
Date de fin de la personne morale
15/10/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Imprimerie
Code APE
1811Z - Imprimerie de journaux
Capital social
17995000 EUR
Adresse du siège
67 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
67-69
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DREYFUS LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SOCIETE DES REDACTEURS DU MONDE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SOCIETE EDITRICE DU MONDE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/04/1990
Siret
34135934700034
Nom commercial
LE MONDE IMPRIMERIE
Code APE
1811Z - Imprimerie de journaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Imprimerie
Adresse
67 AV PIERRE MENDES FRANCE
75013 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
67-69
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/1990
Siret
34135934700026
Code APE
1811Z - Imprimerie de journaux
Activité principale
Imprimerie de journaux
Adresse
12 RUE MAURICE GUNSBOURG
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B0795010
Date d'ajout
18/07/2023
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-06-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9266
Date d'ajout
16/03/2020
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 28/01/2020
Numéro d'observation
2020B079503
Date d'ajout
13/03/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
9555
Date d'ajout
22/10/2004
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 22/06/2004
Numéro d'observation
2020B079502
Date d'ajout
22/10/2004
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-06-2004
Numéro d'observation
88208
Date d'ajout
29/10/1998
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 13 07 1998
Numéro d'observation
2020B079501
Date d'ajout
29/10/1998
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 13-07-1998
Numéro d'observation
53624
Date d'ajout
16/10/1990
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).