Entreprise : SCI ATHIS - SIREN 341 327 989
Identité
(Entreprise radiée le 26/11/2018)
Dénomination
SCI ATHIS
SIREN (siège)
341 327 989
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1987
Fermeture de l'établissement - 34132798900016
- Date d'effet de la fermeture : 05/11/2018
Date de fin de la personne morale
08/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
9 AV JACQUES CHIRAC 91200 ATHIS-MONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HALLOT AURELIE , JEANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1997
Commune de résidence
Viry-Châtillon
Nom, Prénom(s)
HALLOT FRANCOIS , WILLIAM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Juvisy-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
HALLOT FLORENCE , PASCALE
Nom d'usage
MORINIERE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Athis-Mons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/1987
Siret
34132798900016
Nom commercial
ATHIS
Enseigne
ATHIS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion plus généralement l'exploitation par bail location ou autre ment d'un immeuble sis à Athis Mons (Essonne) avenue de Moranis, n 9 que la société se proposé d'acquérir.
Adresse
9 AV 9 AVENUE DE MORANGIS
91200 , Athis-Mons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/11/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 05/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
09/11/2018
Description
Dissolution à compter du 16/10/2018 nomination de Mme MORINIERE Florence en qualité de liquidateur selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/10/2018 siège de la liquidation est fixé au 9 avenue de Morangis 91200 ATHIS MONS parution de la publicité légale Le Républicain du 25/10/2018
Numéro d'observation
13398
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
68181
Date d'ajout
09/06/1987
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).