Entreprise : SCI JEAN ET KARINE - SIREN 341 322 907
Identité
Dénomination
SCI JEAN ET KARINE
Sigle
"J.K."
SIREN (siège)
341 322 907
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1997
Début d’activité
27/05/1987
Date de fin de la personne morale
15/05/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSSANT DANIELE , RENEE , LOUISE
Nom d'usage
BREUIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Chassal-Molinges
Nom, Prénom(s)
BREUIL KARINE , MONIQUE , GERMAINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Chamonix-Mont-Blanc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/1987
Siret
34132290700021
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion administration de tous biens meublés ou immeubles prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises.
Autres Activités
Acquisition gestion administration de tous biens meublés ou immeubles prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises.
Adresse
39170 , LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/1987
Siret
34132290700013
Code APE
702A
Adresse
37 RUE DE LA REPUBLIQUE
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/05/1977
Description
SELON PV EN DATE DU 12 MARS 1997 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL OU AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE: DU: 37 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON A: 39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE A COMPTER DU 12.03.1997 ANCIEN CO-GERANT : BREUIL Jean-Pierre (Décédé) GERANTE UNIQUE : BREUIL DANIELE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).