Entreprise : ARMUST - SIREN 341 319 192
Identité
(Entreprise radiée le 23/02/1999)
Dénomination
ARMUST
SIREN (siège)
341 319 192
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1987
Fermeture de l'établissement - 34131919200025
- Date d'effet de la fermeture : 28/05/1997
Date de fin de la personne morale
09/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
24 RUE GARNIER PAGES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOMTE ARNAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
SAINT MAUR DES FOSSES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1987
Siret
34131919200025
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
La conception l'aménagement de stands de foire de fonds de commerce d'appartements de salles de congres d'exposition.
Code APRM
4332CZ - Agencement de lieux de vente
Adresse
24 RUE 24 Rue GARNIER-PAGES
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19491
Date d'ajout
16/12/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 16/12/1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m Bernard Kiffer , nom du liquidateur : me Jean-yves Guillemonat . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 16 Décembre 1998 , sous le numéro 97j00640
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87326
Date d'ajout
01/10/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 30 09 1998 Nommant Mr Boisard juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
8312
Date d'ajout
29/05/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 28/05/1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 97j00640 , date de cessation des paiements le 28/11/1995 , désigne juge commissaire m Bernard Kiffer , juge commissaire suppléant m. Gilbert Castellanet , liquidateur me Jean-yves Guillemonat 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
01 1995-11-28 CESSATION DE PAIEMENT 1999-02-15 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,18 1997-05-28 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 1999-02-15 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,18 1998-12-16 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 1999-02-15 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).