Entreprise : SCI DU GROUPE MEDICAL DES CARMES - SIREN 341 284 784
Identité
Dénomination
SCI DU GROUPE MEDICAL DES CARMES
SIREN (siège)
341 284 784
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1987
Début d’activité
01/07/1987
Date de fin de la personne morale
25/05/2037
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
GESTION ET EXPLOITATION DE BIENS IMMOBILIERS-LOCATION IMMOBILIERE.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
9 RUE FRANCOIS PERRIN 87000 LIMOGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DRS PAPEL CROUZILLAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALDY BRUNO , GUY , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
CROUZILLAC CHANTAL , ANNE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE FRANCOIS , JEAN , GUY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
PAPEL BERNARD , LOUIS , JOSEPH , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
LIMOGES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34128478400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION ET EXPLOITATION DE BIENS IMMOBILIERS-LOCATION IMMOBILIERE.
Autres Activités
GESTION ET EXPLOITATION DE BIENS IMMOBILIERS-LOCATION IMMOBILIERE.
Adresse
9 RUE FRANCOIS PERRIN
87000 , LIMOGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DRS PAPEL CROUZILLAC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1817
Date d'ajout
03/04/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 19/03/2007 : NOUVEAU : BALDY BRUNO GUY MARC, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : CROUZILLAC CHANTAL ANNE MARIE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : PAPEL BERNARD LOUIS JOSEPH MARIE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : LEMAIRE FRANCOIS JEAN GUY, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 12 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 829.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).