Entreprise : SOC CIVILE AGRICOLE MALLET - SIREN 341 249 860
Identité
Dénomination
SOC CIVILE AGRICOLE MALLET
Sigle
SCA MALLET
SIREN (siège)
341 249 860
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1987
Début d’activité
04/03/1987
Date de fin de la personne morale
02/06/2086
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Exploitation en commun de terres agricoles et Ttoutes opérations s'y rapportant
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
92659 EUR
Adresse du siège
4 CHE BATTY 97427 L'ETANG-SALE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANIRON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROSSET MARIE , JULIE , GILETTE
Nom d'usage
MALLET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
L'Étang-Salé
Nom, Prénom(s)
MALLET DANIELLE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1987
Commune de résidence
L'Etang Salé
Nom, Prénom(s)
MALLET ROGER , JUSTINIEN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Petite Ile
Nom, Prénom(s)
MALLET FREDERIQUE
Nom d'usage
DUDREUIL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
MALLET DOMINIQUE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Les Trois Bassins
Nom, Prénom(s)
MALLET LOUIS , PHILIPPE , KILLIAN , ROGER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
L'Etang Salé
Nom, Prénom(s)
MALLET NATHALIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
L'Etang Salé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/03/1987
Siret
34124986000014
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation en commun de terres agricoles et Ttoutes opérations s'y rapportant
Autres Activités
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
4 CHE BATTY
97427 , L'ETANG-SALE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANIRON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3260
Date d'ajout
17/08/2012
Description
Modification relative aux associés, à compter du 16/04/2012 : Démission de M. Naourdine BOUDBAAYA en qualité d'associé Nouveau : MALLET Louis Philippe Killian Roger, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2740
Date d'ajout
01/07/2011
Description
Par décision en date du 08/03/2011 la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de ST PIERRE a constaté l'entière exécution du plan de redressement de la SCA MALLET homologué le 25/02/1997.
Numéro d'observation
2739
Date d'ajout
01/07/2011
Description
Par décision en date du 25/02/1997 la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de ST PIERRE a homologué le plan de redressement judiciaire de : SCA MALLET Nomme : Maître Maurice MICHEL 97400 SAINTDENIS en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Fixe la durée du plan à 3 ans la première échéance intervenant le 30 Septembre 1997
Numéro d'observation
104
Date d'ajout
27/01/2003
Description
Suivant Pv age du 31/08/2002 et à compter du même jour, conversion et augmentation du capital social : - Ancienne mention : 552 000 F soit 84 151,56 euros - - nouvelle mention : 92 659 euros
Numéro d'observation
732
Date d'ajout
13/05/1997
Description
Par décision en date du 15/10/96 la chambre commerciale du TGI de St Pierré a autorisé la poursuite d'activité pour une durée de 3 mois
Numéro d'observation
689
Date d'ajout
13/05/1997
Description
Par décision en date du 23.07.1996 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de saint-pierre a autorisé la poursuite d'activité pour une durée de quatre mois
Numéro d'observation
785
Date d'ajout
16/04/1996
Description
Par décision en date du 26/03/96 la chambre commerciale du TGI de saint-pierre a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard dû sus nomme -Fixe la date de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture -Nomme en qualité de représentant des créanciers maître Michel Maurice nomme B.Lataste jugé commissaire fixe la période d'observation à quatre mois
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).