Entreprise : GIE ROBERT - SIREN 341 232 742
Identité
Dénomination
GIE ROBERT
SIREN (siège)
341 232 742
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1987
Date de fin de la personne morale
01/06/2037
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
26380 PEYRINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARACAND JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Nom, Prénom(s)
ROBERT CLAUDE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
ROBERT CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Margès
Nom, Prénom(s)
SALIN BERNARD
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Mours-Saint-Eusèbe
Dénomination
LE PAVE GAULOIS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Peyrins
Dénomination
SARL HIPPO SUD
Qualité
Membre
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/03/1987
Siret
34123274200013
Code APE
7714
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET INFORMATIQUES - TOUTES PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCES - TOUTES PRESTATIONS DE REPRE- SENTATION ET DE PROMOTION COMMERCIALE CETTE ACTIVITE EST COMMERCIALE
Adresse
26380 , PEYRINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/000486
Date d'ajout
11/01/2010
Description
Ordonnance du Président en date du 11/01/2010 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BONNARD Jean-Paul en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
965
Date d'ajout
01/02/2000
Description
MODIFICATION D'OFFICESuivant jugement en date du 11/01/2000 le juge-commissaire M. Max ROYANEZ a ete remplace par M. Christian HURBIN a compter du 12 janvier 2000
Numéro d'observation
240
Date d'ajout
17/01/1996
Description
MODIFICATION D'OFFICESuivant jugement en date du 15/01/96 le Juge-commissaire M.Marc CHAMBOST a ete remplace par M.Max ROYANEZ a compter du 15/01/96
Numéro d'observation
1644
Date d'ajout
20/04/1994
Description
PAR JUGEMENT DU 13.04.1994 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS A ORDONNE LA CONFUSION DES PATRIMOINES ENTRE LE GIE CLAUDE ROBERT, LA SARL HIPPO SUD, LA SARL NET AGRO, LA SARL LE PAVE GAULOIS, MR CLAUDE ROBERT LA SCI ROBERT CLAUDE. A COMPTER DU 13/04/94
Numéro d'observation
1363
Date d'ajout
30/03/1990
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE SANS POURSUITE D'ACTIVITEPAR JUGEMENT DU 28.3.90 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MR CLAUDE ROBERT ME GRANDJEAN A ETE NOMME LIQUIDATEUR A COMPTER DU 28/03/90
Numéro d'observation
1163
Date d'ajout
15/03/1990
Description
POURSUITE DE L'ACTIVITE EN REDRESSEMENT JUDICIAIREPAR JUGEMENT DU 14.3.90 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DU GIE ROBERT POUR UNE DUREE DE QUINZE JOURS A COMPTER DU 14/03/90
Numéro d'observation
905
Date d'ajout
02/03/1990
Description
PAR JUGEMENT DU 28.2.90 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DU GIE ROBERT POUR UNE DUREE DE QUINZE JOURS A COMPTER DU 28.02.90
Numéro d'observation
725
Date d'ajout
15/02/1990
Description
POURSUITE DE L'ACTIVITE EN REDRESSEMENT JUDICIAIREPAR JUGEMENT DU 14.2.90 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DU GIE ROBERT POUR UNE DUREE DE 15 JOURS A COMPTER DU 13.2.90
Numéro d'observation
295
Date d'ajout
19/01/1990
Description
POURSUITE DE L'ACTIVITE EN REDRESSEMENT JUDICIAIREPAR JUGEMENT DU 17.01.1990 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DU GIE ROBERT POUR UNE DUREE DE UN MOIS A COMPTER DU 13.01.1990 ._
Numéro d'observation
4980
Date d'ajout
15/12/1989
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIREPAR JUGEMENT DU 13.12.89 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU GIE ROBERT ME NICOLAS GRANDJEAN 39 RUE CHARLES MOSSANT BOURG DE PEAGE A ETE NOMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ME JP PEY 1 RUE DE LA REPUBLIQUE LYON A ETE NOMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION D'ASSISTANCE DU DEBITEUR POUR LA GESTION A COMPTER DU 13.12.89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 20 mai 1987
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).