Entreprise : SAINT BARTH VOYAGES - SIREN 341 201 457
Identité
Dénomination
SAINT BARTH VOYAGES
SIREN (siège)
341 201 457
Date d'immatriculation au RNE
12/04/1988
Début d’activité
01/02/1994
Date de fin de la personne morale
11/04/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
TOURISME (AGENCE DE VOYAGE) ET TRANSPORT (LOCATION DE VEHICULES)
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
SAINT JEAN 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL F1 BAT F
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREAUX CHRISTIAN , JOSEPH , GIRARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Nom, Prénom(s)
LEDEE GISELE , MARIE , GABRIELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
34120145700049
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACTIVITE PRINCIPALE : AGENCE DE VOYAGE
Adresse
SAINT JEAN
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL F1 BAT F
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/1988
Siret
34120145700023
Code APE
633Z
Adresse
2 AV JOFFRE
94160 , SAINT-MANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUM VOIE 002 A 006B
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1139
Date d'ajout
22/05/2001
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT MME CHAUVEL EP BRANDT JOSETTE NOUVEAU COGERANT MR GREAUXCHRISTIAN ET MME LEDEE GISELE A COMPTER DU 12/03/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1163
Date d'ajout
30/06/2000
Description
Cessation d'activitéCESSATION TEMPORAIRE D'ACTIVITE A COMPTER DU 03.05.2000 (MISE EN SOMMEIL)
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/06/1989
Description
Réduction du capitalCONTINUATION DE LA STE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 26/09/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- DEPOT DE BILAN : EXERCICE 87 - ENREGISTRE LE 08.12.88 - DEPOT DE COMPTES ANNUELS : EXERCICE CLOS LE 31.12.88 - ENREGISTRE LE 01.02.90 - DEPOT D'ACTES : P.V. ASSEMBLEE GENERALE DU 27.11.89 - ENREGISTRE LE 15.02.90 - DEPOT D'ACTES : CESSION DE PARTS SOCIALES : MR RASSER CEDE 25 PARTS SOCIALES A MR JOSETTE BRANDT - DEPOT DE COMPTES : EXERCICE 1989 ENREGISTRE LE 02.04.91 - DEPOT DE COMPTES ANNUELS : EXERCICE 1990, ENREGISTRE LE 10.06.92 - DEPOT DE COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.91 ENREGISTRE LE 17.04.93 DEPOT DE COMPTES ANNUELS, EXERCICE CLOS LE 31.12.92, ENREGISTRE LE 18.10.93 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 15.03.95, INSCRIPTION FAITE LE 14.06.95 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 20.05.96 INSCRIPTION FAITE 13.01.97 DEPOT D'ACTES : P.V D'ASSEMBLEE GENERALE DU 20.06.96 19 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).