Entreprise : BAR DU CHANGE - SIREN 341 193 373
Identité
Dénomination
BAR DU CHANGE
SIREN (siège)
341 193 373
Date d'immatriculation au RNE
01/05/1987
Début d’activité
21/11/2022
Date de fin de la personne morale
30/04/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un portefeuille de valeurs mobilières, les prestations de services, le conseil et l'assitance auprès de toutes entreprises et notamment des prestations d'ordre administratif, financier, commercial, juridique, de gestion, de direction générale ou autre.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
3811.22 EUR
Adresse du siège
12 T CHE DE GAJAN 30650 SAZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUTIER CYRILLE , JEAN , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Saze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/11/2022
Siret
34119337300030
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Exploitation d'un portefeuille de valeurs mobilières, les prestations de services, le conseil et l'assitance auprès de toutes entreprises et notamment des prestations d'ordre administratif, financier, commercial, juridique, de gestion, de direction générale ou autre.
Autres Activités
Exploitation d'un portefeuille de valeurs mobilières, les prestations de services, le conseil et l'assitance auprès de toutes entreprises et notamment des prestations d'ordre administratif, financier, commercial, juridique, de gestion, de direction générale ou autre.
Adresse
12 T CHE DE GAJAN
30650 , SAZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1987
Siret
34119337300014
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Activité principale
Débits de boissons
Adresse
24 PL DU CHANGE
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/1992
Siret
34119337300022
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT A LA SARL SURF BURGER RCS 310 072 459 84 B 358 MOYENNANT LE PRIX DE 1 200 000 F RESTAURATION EN TOUS GENRES ET DISTRIBUTION, FABRICATION DE PRODUITS ALI- MENTAIRES A EMPORTER OU A CONSOMMER
Adresse
22 PL DU CHANGE
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5764
Date d'ajout
08/03/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siège social précédemment situé 24 Place du Change 84000 AVIGNON au 12 ter Chemin de Gajan 30650 SAZE à compter du 21/11/2022 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 07/03/2023 sous le numéro A2023/002235)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/005732
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à Responsabilité Limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 21/11/2022
Numéro d'observation
F23/005732
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) :Exploitation directe ou indirecte de tous cafés, bars et autres établissements où se débitent des boissons ou des denrées à consommer sur place. Nouvelle(s) activité(s) :Exploitation d'un portefeuille de valeurs mobilières, les prestations de services, le conseil et l'assitance auprès de toutes entreprises et notamment des prestations d'ordre administratif, financier, commercial, juridique, de gestion, de direction générale ou autre. à compter du 21/11/2022
Numéro d'observation
F23/005732
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Transfert du principal établissement au 12 ter Chemin de Gajan 30650 SAZE à compter du 21/11/2022
Numéro d'observation
F23/005732
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Modification relative aux dirigeants LAUTIER Cyrille Jean Bernard nom d'usage : LAUTIER Cyrille n'est plus gérant LAUTIER Cyrille Jean Bernard nom d'usage : LAUTIER Cyrille devient président à compter du 21/11/2022
Numéro d'observation
F23/005732
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 mars Nouvelle date : 31 décembre à compter du 21/11/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).