Entreprise : EARL DUFFRENE ET FILS - SIREN 341 184 919
Identité
Dénomination
EARL DUFFRENE ET FILS
SIREN (siège)
341 184 919
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1987
Début d’activité
01/01/1987
Date de fin de la personne morale
01/06/2086
Date de clôture
31/10
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
501 RTE D'ORANGE 84830 SERIGNAN-DU-COMTAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SERIGNAN DU COMTAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUFFRENE PASCAL , VINCENT , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Sérignan-du-Comtat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34118491900015
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
501 RTE D'ORANGE
84830 , SERIGNAN-DU-COMTAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SERIGNAN DU COMTAT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
787
Date d'ajout
09/03/1999
Description
Ancienne forme juridique : Gaec nouvelle : Earl nouvelle date de clôture : 31 octobre à compter du 01 janvier 1999 journal : Tpbm du 15 janvier 1999
Numéro d'observation
2018
Date d'ajout
15/09/1994
Description
Changement de gérant Ancien gérant : M Robert Duffrene nouveau gérant : M pascal Duffrene à compter du 01.04.1993.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 150 000.00 FRF nouveau montant : 22 867.35 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).