Entreprise : EARL CLEMENT - SIREN 341 153 583
Identité
Dénomination
EARL CLEMENT
SIREN (siège)
341 153 583
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1987
Début d’activité
01/04/1987
Date de fin de la personne morale
24/05/2086
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
RTE DES ILES 84420 PIOLENC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT JEROME , JEAN , ROBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
PIOLENC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
34115358300016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
RTE DES ILES
84420 , PIOLENC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1435
Date d'ajout
20/03/1995
Description
Transformation de la société DE SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A) EN EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L) CHANGEMENT DE GERANT : MR CLEMENT JEROME NE LE 23 OCTOBRE 1966 A ORANGE 84 EN REMPLACEMENT DE MR CLEMENT PIERRE. A COMPTER DU 29/12/1994 JOURNAL PUBLICATEUR : LE VAUCLUSE AGRICOLE DU 12/01/1995.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 150 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 22 867.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).