Entreprise : INFORMATIQUE SYSTEM FRANCE - SIREN 341 098 879
Identité
Dénomination
INFORMATIQUE SYSTEM FRANCE
Sigle
ISF
SIREN (siège)
341 098 879
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1990
Date de fin de la personne morale
19/11/2086
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3450000 Francs français
Adresse du siège
99 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAQUET PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GRANGER GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FRENKIEL LEON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Gagny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/06/1987
Siret
34109887900040
Code APE
524Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Vente de matériels et logiciels informatiques
Adresse
99 AV 99 AV. DU GENERAL LELCERC
94700 , Maisons-Alfort - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34109887900032
Code APE
524Z
Adresse
138 AV DU GENERAL LECLERC
92340 , BOURG-LA-REINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16193
Date d'ajout
23/10/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21/10/1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m. Dominique bigot , nom du liquidateur : me gilles Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23 Octobre 1998 , sous le numéro 97j00703
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8728
Date d'ajout
06/06/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 05/06/1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 97j00703 , date de cessation des paiements le 05/12/1995 , désigne juge commissaire m. Dominique bigot , juge commissaire suppléant m Jean-pierre Rivoal , liquidateur me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
66717
Date d'ajout
29/11/1996
Description
Dissolution à compter du 19 10 1996
Numéro d'observation
64246
Date d'ajout
20/11/1990
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).