Entreprise : TERRE SAINTE - SIREN 340 989 805
Identité
(Entreprise radiée le 02/01/2023)
Dénomination
TERRE SAINTE
SIREN (siège)
340 989 805
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1987
Date de fin de la personne morale
03/05/2037
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
2250 EUR
Adresse du siège
47 AV PRESIDENT MITTERRAND 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERRE SAINTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YOUSSOUFA FAROUK , JOCELYN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CARLES PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
34098980500015
Code APE
851E
Adresse
51 RTE NATIONALE 2
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERRE-SAINTE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
34098980500023
Nom commercial
CABINET CARLES LESCURE
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation en commun d'un cabinet dentaire
Adresse
47 AV 47 avenue du Président Mitterand Terre Sainte
97410 , Saint-Pierre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERRE SAINTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
02/01/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE DISSOLUTION ET CLOTURE DE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 31-01-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/01/2022
Description
Dissolution à compter du 01-01-2021, journal publicateur : le journal zinfos974.com du : 15-04-2021, adresse de liquidation : au siège social 47 avenue du Président Mitterand Terre Sainte 97410 Saint-Pierre.
Numéro d'observation
665
Date d'ajout
06/03/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes et aux associés à compter du 01/04/2014 : Partant : JAMIN Stephanie, Gérant, Associé
Numéro d'observation
1348
Date d'ajout
12/03/2009
Description
Modification de la gérance Nomination de Mr Youssoufa Farouk en qualité de co gérante associé Changement de dénomination : ancienne mention : Scm carles Jamin nouvelle mention : Scm terré sainte Date d'effet : 01/01/2009
Numéro d'observation
593
Date d'ajout
22/02/2006
Description
Changement de dénomination Suivant Pv age du 26/09/05 modification de la dénomination de la société Ancienne mention : Scm carles Jamin Lescure Nouvelle mention : Scm carles Jamin * Démission de M. Lescure Jean-Luc en sa qualité de gérant Date d'effet : 01/10/2005
Numéro d'observation
2109
Date d'ajout
30/08/2002
Description
Suivant Pv age dû et à compter du 01/12/01 - transfert du siège et ETS principal - ancienne mention : 51 route nationale terre sainte 97410 Saint-Pierre Nouvelle mention : 47 avenue président Mitterand terré sainte St Pierré - changement de dénomination sociale - ancienne mention : Scm cabinet dentaire carles Lescure nouvelle mention : Scm carles Jamin Lescure - modification de gérance - ancienne mention : Co gérants : Carles Philippe - Lescure Jean-Luc nouvelle mention : co gérants : idem + Jamin Stéphanie Demeurant terre sainte 47 avenu Mitterand Saint-Pierre - augmentation du capital social - ancienne mention : 10.000 F nouvelle mention : 2250 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).