Entreprise : GAEC DU FEUILLAC - SIREN 340 982 867
Identité
Dénomination
GAEC DU FEUILLAC
SIREN (siège)
340 982 867
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1987
Début d’activité
01/01/1987
Date de fin de la personne morale
14/04/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
exploitation de biens agricoles
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
72000 EUR
Adresse du siège
3 LES NOUETTES 44460 FEGREAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLAUD JEAN-MARIE , CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Fégréac
Nom, Prénom(s)
MENARD STEPHANE , JEANNICK , ROSELYNE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Sainte-Marie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34098286700020
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Élevage de vaches laitières
Adresse
3 LES NOUETTES
44460 , FEGREAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34098286700012
Code APE
011A
Adresse
LE FEUILLAC
44460 , AVESSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/07/2011
Description
0800201107262250 ********* Augmentation de capital ********* Nomination d'un co-gérant Date d'effet de la formalité: 01/05/2011 Changement de capital social de : 84000.00 EUR en : 84150.00 EUR Co-gérant associé : Mr BELLAUD Jean-Marie Claude.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/07/2005
Description
700020050705 ********* MISES A JOUR DIVERSES Date d'effet de la formalité: 01/04/2005 Changement de capital social de : 158546.98 EUR en : 84000.00 EUR Changement adresse / siège-fonds ... ancienne adresse : "FEUILLAC" 44460 AVESSAC ... nouvelle adresse : LES NOUETTES 44460 FEGREAC Changement adresse / établissement principal ... ancienne adresse : "FEUILLAC" 44460 AVESSAC ... nouvelle adresse : LES NOUETTES 44460 FEGREAC Anc gerant associe : Monsieur COCAUD Norbert Alexandre. Anc gerant associe : Madame COCAUD née JULAUD Odile Marie Hélène.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).