Entreprise : SCI LES ROSIERS - SIREN 340 978 816
Identité
Dénomination
SCI LES ROSIERS
SIREN (siège)
340 978 816
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1987
Date de fin de la personne morale
29/04/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
RTE DU POIRE SUR VIE 85190 AIZENAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEVRIN DANIEL , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/04/1987
Siret
34097881600015
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
location nue ou non amenagee
Adresse
RTE route du Poire Sur Vie Zone
85190 , Aizenay - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/04/1987
Description
Historique des observations depuis le 30/04/1987 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : OUEST-FRANCE MENTION D'OFFICE DU 22.9.1993 - PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 MAI 1993 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON (VENDEE) OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, SOUS LE REGIME SIMPLI- FIE, AU BENEFICE DE LA SCI LES ROSIERS, FIXE AU 8 JANVIER 1993 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DESIGNE MONSIEUR LAPEYRE PRESIDENT, ET A DEFAUT MONSIEUR LE PAPE, VICE-PRESIDENT, EN QUALITE DE COMMISSAIRE ET MAITRE DUTOUR EN QUALITE DE REPRE- SENTANT DES CREANCIERS MENTION D'OFFICE DU 13.12.1995 - PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 OCTOBRE 1993 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON A PRONONCE LA CONVER- SION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCI LES ROSIERS A DESIGNE ME DUTOUR EN QUALITE DE LIQUIDATEUR A DESIGNE M. LAPEYRE, PRESIDENT ET A DEFAUF M. LE PAPE, VICE-PRESIDENT EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAI- RE MENTION D'OFFICE DU 14.12.1995 - PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1995, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIVITE DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCI LES ROSIERS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).