Entreprise : FINANCE GESTION AUDIT CONSEILS - SIREN 340 930 098
Identité
Dénomination
FINANCE GESTION AUDIT CONSEILS
Sigle
FGA
SIREN (siège)
340 930 098
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1987
Début d’activité
01/01/1987
Date de fin de la personne morale
22/04/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'expert comptable.
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
27000 EUR
Adresse du siège
36 RTE D'ESPAGNE 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND LAURENCE , CLAUDE , SYLVIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Balma
Nom, Prénom(s)
DUCOULOMBIER OCEANE , ANAIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Cugnaux
Nom, Prénom(s)
OHAYON JEROME , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
OLHATS MARYSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34093009800041
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable.
Adresse
36 RTE D'ESPAGNE
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1990
Siret
34093009800033
Enseigne
FGA CONSEILS
Code APE
741C
Adresse
53 RUE SAINT JOSEPH
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4967
Date d'ajout
14/03/2005
Description
Transfert du siège social DU 53 RUE SAINT JOSEPH 31400 AU 36 RTE D ESPAGNE 31100 TOULOUSE / LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIENNE ADRESSE/ MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DES COGERANTS: MME BERTRAND LAURENCE AU 43 RUE AUGUSTE RODIN 31130 BALMA ET M. OHAYON JEAN MARC AU 16 RUE ST HIPPOLYTE 31100 TOULOUSE / PV AGE DU 08.02.2005- Date d'effet: 24/02/2005
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).