Entreprise : CUMA DES CROIX - SIREN 340 875 871
Identité
Dénomination
CUMA DES CROIX
SIREN (siège)
340 875 871
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1987
Début d’activité
03/04/1987
Date de fin de la personne morale
21/04/2037
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
2988 EUR
Adresse du siège
RUE DES PIERROTTES 88390 GIRANCOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ JEAN PHILIPPE COLIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLIN FABIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Girancourt
Nom, Prénom(s)
COLIN BENOIT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Girancourt
Nom, Prénom(s)
GAIGNIER EMMANUEL , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
DAMAS ET BETTEGNEY
Nom, Prénom(s)
MALGLAIVE JEAN , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
HAROL
Nom, Prénom(s)
SAUNIER CYRIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
GIRANCOURT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/04/1987
Siret
34087587100014
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise à disposition de matériel agricole
Autres Activités
Mise à disposition de matériel agricole
Adresse
RUE DES PIERROTTES
88390 , GIRANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ JEAN PHILIPPE COLIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2568
Date d'ajout
16/04/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/02/2009 : Partant : GERARD Lionel, Trésorier Partant : COLIN Jean-Philippe, Président Nouveau : COLIN Benoit, Vice-Président Nouveau : COLIN Fabien, Président Changement de qualité : SAUNIER Cyril, Vice-Président devient Trésorier
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).