Entreprise : GFA LAHAYE BLANCHARD - SIREN 340 861 483
Identité
Dénomination
GFA LAHAYE BLANCHARD
SIREN (siège)
340 861 483
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1987
Début d’activité
31/03/1987
Date de fin de la personne morale
08/04/2030
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE JOUISSANCE ADMINISTRATION DES IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE APPORTES AU GROUPEMENT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
597950 EUR
Adresse du siège
PL DE L'EGLISE 21630 POMMARD FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAHAYE BRIGITTE , ELISABETH , HENRIETTE
Nom d'usage
LEBEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Losne
Nom, Prénom(s)
LAHAYE MICHEL , GEORGES , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Pommard
Nom, Prénom(s)
LAHAYE AGNES , MARIE , MADELEINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Bligny-lès-Beaune
Nom, Prénom(s)
LAHAYE BERNARD , JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Saint-Julien
Nom, Prénom(s)
LAHAYE CATHERINE , FRANCOISE , BRIGITTE
Nom d'usage
MOREY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Meursault
Nom, Prénom(s)
LAHAYE SERGE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1925
Commune de résidence
Pommard
Nom, Prénom(s)
INDIVISION LAHAYE BLANCHARD FRANCOISE , GEORGETTE
Nom d'usage
INDIVISION LAHAYE BLANCHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2011
Commune de résidence
Beaune
Nom, Prénom(s)
LAHAYE VINCENT , MICHEL , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Pommard
Nom, Prénom(s)
INDIVISION LAHAYE DOMINIQUE , FRANCOIS
Nom d'usage
INDIVISION LAHAYE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2005
Commune de résidence
Pommard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/1987
Siret
34086148300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
LOCATION DE TERRAINS ET AUTRES BIENS IMMOBILIERS
Adresse
PL DE L'EGLISE
21630 , POMMARD - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 677 300.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 560 600.77 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).