Entreprise : CUMA DU SECTEUR DE LESCAR - SIREN 340 801 414
Identité
Dénomination
CUMA DU SECTEUR DE LESCAR
SIREN (siège)
340 801 414
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1987
Début d’activité
01/04/1987
Date de fin de la personne morale
14/04/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AGRICOLE
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
510.7 EUR
Adresse du siège
64230 UZEIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARSAUT-TUCOU JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1928
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
AUTAA JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
BORDENAVE-CAU JEAN , MARIE
Qualité
Autre, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
BRUNET GERARD , LEOPOLD , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
CAZABAN ANDRE , JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
DOUSSE SIMONE , IRENE
Nom d'usage
NAVAILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1931
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
GRANDEUR JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
HONDET JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
LABORDE HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
JURANCON
Nom, Prénom(s)
LACOURREGE JEAN , JUSTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
LARROZE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
LOCARDEL JEAN , ANDRE , GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
LOUSTALET JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
MARES TRECESSON , GUILIN , MARIE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
MARIETTE ANDRE , JEAN , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
MASSOU DIT LABAQUERE JEAN , JACQUES , DESIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
LESCAR
Nom, Prénom(s)
PORTAL CHRISTIAN , ANDRE , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
LESCAR
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
34080141400012
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AGRICOLE
Adresse
MAIRIE
64230 , UZEIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 350.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 510.70 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).