Entreprise : GAEC DE LA VALLEE FLEURIE - SIREN 340 791 870
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2017)
Dénomination
GAEC DE LA VALLEE FLEURIE
SIREN (siège)
340 791 870
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1987
Fermeture de l'établissement - 34079187000025
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2017
Fermeture de l'établissement - 34079187000017
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1995
Date de fin de la personne morale
13/04/2086
Date de clôture
30/06
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Capital social
436696 EUR
Adresse du siège
34 RUE SAINT LAURENT 10170 PREMIERFAIT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR FRANCIS DOYEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TABARANT EDYTH
Nom d'usage
DOYEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Prémierfait
Nom, Prénom(s)
FLEURET YANN , JACK , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Prémierfait
Nom, Prénom(s)
TABARANT ISABELLE
Nom d'usage
HAON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Droupt-Saint-Basle
Nom, Prénom(s)
HAON CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Droupt-Saint-Basle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/1987
Siret
34079187000017
Code APE
011A
Adresse
10700 , POUAN-LES-VALLEES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ET MME HAON CHRISTIAN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/1987
Siret
34079187000025
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
34 RUE 34 rue Saint Laurent
10170 , PREMIEFAIT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chez Mr DOYEN Francis
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4292
Date d'ajout
06/09/2017
Description
Radiation du RCS le 06/09/2017 avec effet au 30/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
972
Date d'ajout
02/03/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/01/2016 Liquidateur : HAON Christian HAON Isabelle DOYEN Edyth FLEURET Yann Jack Jean Le siège de la liquidation est fixé à : 34 rue Saint-Laurent 10170 Prémierfait Journal d'annonces légales : REVUE AGRICOLE en date du 26/02/2016
Numéro d'observation
3327
Date d'ajout
01/08/1995
Description
Fusion-Absorption de la société SCA Des vallées Rcs D 321 782 930 à compter du 01 juillet 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).