Entreprise : TOUS TRAVAUX CONSTRUCTIONS DE L EST - SIREN 340 782 929
Identité
(Entreprise radiée le 03/08/2004)
Dénomination
TOUS TRAVAUX CONSTRUCTIONS DE L EST
Sigle
TTEC
SIREN (siège)
340 782 929
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1988
Date de fin de la personne morale
11/10/2084
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES COURS NEUVES 77135 PONTCARRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA PEUPLERAIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN PHILIPPE , FERNAND , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Ferrières-en-Brie
Nom, Prénom(s)
THOURIGNY LILIANE HENRIETTE
Nom d'usage
DALMASIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Ferrières-en-Brie
Nom, Prénom(s)
ULDRY SIMONNE NICOLE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Ferrières-en-Brie
Nom, Prénom(s)
FOURNIER GABRIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Châtillon
Nom, Prénom(s)
FROMENT DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/05/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
34078292900038
Code APE
452V
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUS TRAVAUX DE BATIMENT TOUS TRAVAUX DE BATIMENT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
2 RUE 2 Rue DES COURS NEUVES Z A Z A
77135 , Pontcarré - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
18/05/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 17/05/2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/05/2004
Description
: Radiation d'office
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
19/11/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 17/11/2003 nommant M COULET Robert en qualité de Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/06/2001
Description
: Par Jugement en date du 06/06/2001 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M MARTIN PHILIPPE FERNAND MARCEL en qualité de Liquidateur Amiable
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
01/12/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 01/12/1997 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77007 MELUN CEDEX
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/11/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 10/11/1997 prolongeant la période d'observation pour une durée d'un mois
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/10/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 13/10/1997 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 31/07/1997. Juge Commissaire : M ANDRASEK PAUL Représentant des Créanciers : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77007 MELUN CEDEX Administrateur : ME MARCHIER MICHEL 53, RUE SAINT MERRY 77300 FONTAINEBLEAU dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/04/1990
Description
Historique des observations depuis le 12/04/1990 : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 01/04/1987, PUBLIE DANS LE PARISIEN LIBERE DU 03/04/1987. ANCIEN SIEGE AU 8 GAL MOTMARTRE 75002 PARIS. TRANSFERE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN DATE DU 01/07/1988, PUBLIE DANS LE MONITEUR DE S&M. DU 31/07/1988. ANCIEN SIEGE: PARC D'ACT.ARTISANALE - Z.I. 77600 BUSSY SAINT GEORGES. TRANSFERE EN DATE DU 12/04/1990, PUBLIE DANS LE MONITEUR DE S&M. DU 26/11/1989. DATE D'EFFET: 01/11/1989.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 01/12/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).