Entreprise : PAWIL - SIREN 340 746 312
Identité
Dénomination
PAWIL
SIREN (siège)
340 746 312
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1993
Début d’activité
25/12/2020
Date de fin de la personne morale
09/05/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'aménagement, l'administration la gestion, la prise a bail et l'exploitation de tout immeuble bâti ou non bâti, l'emprunt en vue d'achats
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU GENERAL BETHOUART 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WILPOTTE PAUL-OLIVIER , PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
OUTTIER CARINE , BRIGITTE
Nom d'usage
WILPOTTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/12/2020
Siret
34074631200057
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'aménagement, l'administration la gestion, la prise a bail et l'exploitation de tout immeuble bâti ou non bâti, l'emprunt en vue d'achats
Autres Activités
L'acquisition, la construction, l'aménagement, l'administration la gestion, la prise a bail et l'exploitation de tout immeuble bâti ou non bâti, l'emprunt en vue d'achats
Adresse
12 RUE DU GENERAL BETHOUART
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
34074631200024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
30 RUE NICOLAS JOSEPH RUYSSEN
59190 , HAZEBROUCK - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/1987
Siret
34074631200016
Code APE
702C
Adresse
26 RUE VERTE
59420 , MOUVAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1992
Siret
34074631200032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DE L'EGLISE
59190 , HAZEBROUCK - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1993
Siret
34074631200040
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE DU PONT
59190 , HAZEBROUCK - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE SAINT ELOI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/05/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
F04/000885
Date d'ajout
31/08/2004
Description
Changement de gérant MME DEBAERT ELISABETH A DEMISSIONNE DE SA FONCTION DE GERANTE MR DECAMPS DOMINIQUE DEMEURANT A HAZEBROUCK 2 RUE DE L'EGLISE ET MR WILPOTTE PASCAL DEMEURANT A HAZEBROUCK 43 RUE ARISTIDE BRIAND ONT ETE NOMMES EN QUALITE DE CO-GERANTS MR DELARU HERVE DEMEURANT A HAZEBROUCK 10 BLD ABBE LEMIRE A ETE NOMME CO-GERANT A COMPTER DU 16 JANVIER 2003 Date d'effet : 19/12/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 12 000.00 frf nouveau montant : 1 829.39 eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).