Entreprise : GFA DE GOUYRES - SIREN 340 716 414
Identité
Dénomination
GFA DE GOUYRES
Sigle
G F A DE GOUYRES
SIREN (siège)
340 716 414
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1987
Début d’activité
31/01/1987
Date de fin de la personne morale
08/04/2037
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE LA JOUISSANCE ET L ADMINISTRATION DES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
206263.52 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DE GOUYRES 31460 LE CABANIAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUSTRY PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
AUSTRY PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AUSTRY JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Rives-du-Loir-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
AUSTRY STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
162 0842 Tokyo
Nom, Prénom(s)
AUSTRY OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Quint-Fonsegrives
Nom, Prénom(s)
AUSTRY CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AUSTRY NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Sargé-lès-le-Mans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/01/1987
Siret
34071641400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE LA JOUISSANCE ET L ADMINISTRATION DES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE
Autres Activités
LA PROPRIETE LA JOUISSANCE ET L ADMINISTRATION DES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE
Adresse
DOMAINE DE GOUYRES
31460 , LE CABANIAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4930
Date d'ajout
28/03/1996
Description
Changement de gérant PAR AGE DU 30.09.95, MR PHILIPPE AUSTRY A ETE NOMME EN QUALITE DE GERANT, EN REMPLACEMENT DE MR ANDRE AUSTRY DECEDE. A COMPTER DU 13.11.89 GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI DU 20.01.96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 353 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 206 263.52 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).