Entreprise : SCEA DE LA CABANETTE - SIREN 340 693 589
Identité
Dénomination
SCEA DE LA CABANETTE
SIREN (siège)
340 693 589
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1987
Début d’activité
01/01/1987
Date de fin de la personne morale
29/03/2037
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
281635 EUR
Adresse du siège
182 CHE DES LIMITES 13690 GRAVESON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIGNAUD THOMAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Graveson
Nom, Prénom(s)
VIGNAUD YVES , JULIEN , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Rognonas
Dénomination
MTJV INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Graveson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34069358900020
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
182 CHE DES LIMITES
13690 , GRAVESON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34069358900012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
QUAI CAVALIER
13870 , ROGNONAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
S-C MR VIGNAUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5924
Date d'ajout
17/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2010 : Partant : VIGNAUD Bernard, Gérant(e) Nouveau : VIGNAUD Thomas Bernard Robert, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5328
Date d'ajout
17/11/2010
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 15/02/2006 pour une nouvelle durée de 30 ans
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).