Entreprise : LES JARDINS DU MARONI - SIREN 340 551 183
Identité
Dénomination
LES JARDINS DU MARONI
SIREN (siège)
340 551 183
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1987
Début d’activité
23/02/1987
Date de fin de la personne morale
12/03/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'EXPLOITATION ET ACQUISITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A ST-LAURENT-DU- MARONI DOMAINE DU LAC BLEU.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1189102.33 EUR
Adresse du siège
56 LES MARINAS 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROTH JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Laurent du Maroni
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/02/1987
Siret
34055118300023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'EXPLOITATION ET ACQUISITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A ST-LAURENT-DU- MARONI DOMAINE DU LAC BLEU.
Autres Activités
L'EXPLOITATION ET ACQUISITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A ST-LAURENT-DU- MARONI DOMAINE DU LAC BLEU.
Adresse
56 LES MARINAS
97320 , SAINT-LAURENT-DU-MARONI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/1987
Siret
34055118300015
Code APE
702A
Adresse
LD DOMAINE DU LAC BLEU
97320 , SAINT-LAURENT-DU-MARONI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1392
Date d'ajout
22/12/1994
Description
Modification autre REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL D'UN MONTANT DE 8.200.000 FRANCS RAMENE DE 16.000.000 FRANCS A 7.800.000 FRANCS PAR VOIE D'ANNULATION DE 8.200 PARTS SOCIALES. (A COMPTER DU 01/12/94)
Numéro d'observation
236
Date d'ajout
24/02/1994
Description
Modification autre AUGMENTATION DE CAPITAL CAPITAL S'ELEVANT A LA SOMME DE 16.000.000 FRANCS A COMPTER DU 17/01/94 EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL
Numéro d'observation
237
Date d'ajout
24/02/1994
Description
Cession de parts CESSION PAR MELLE ROUYER CHRISTINE ET DE LA SOCIETE SARL RELAIS DES TROIS LACS AU PROFIT DE MLLE LO A TJON MARIE-LINE RESPECTIVEMENT 16 PARTS SOCIA- LES ET 5 PARTS SOCIALES.
Numéro d'observation
235
Date d'ajout
24/02/1994
Description
Modification autre AUGMENTATION DE CAPITAL CAPITAL S'ELEVANT A LA SOMME DE 16.000.000 FRANCS A COMPTER DU 17/01/94 EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL
Numéro d'observation
1075
Date d'ajout
05/11/1992
Description
Changement de gérant CHANGEMENT GERANT ANCIEN GERANT : ROUYER CHRISTINE NOUVEAU GERANT : ROTH JEAN-PIERRE A COMPTER DU 01/09/92
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 7 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 189 102.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).